Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Navne | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | Bibranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-01 tilføjes Bestyrelse: Markus Bötschi (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2020-07-01 fjernes Bestyrelse: Jens Kristian Andreasen (bestyrelse) (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2020-07-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-01-16 tilføjes Navne: Bötschi Agro A/S (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2019-01-15 fjernes Navne: LINDEGÅRD MÆLKEPRODUKTION A/S (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2019-01-16 tilføjes Vedtægter: 2019-01-16 (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-05-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-05-29 fjernes Revisor: SAGRO I/S (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderkjærvej 2, 7200 Grindsted (offentliggjort 2012-11-05)
Den 2012-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredmosevej 6, 6800 Varde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2012-08-24)
Den 2011-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredmosevej 6, 6800 Varde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-04 tilføjes Bestyrelse: Jens Kristian Andreasen (bestyrelse) (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2011-05-04 tilføjes Direktion: Peter Bötschi (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive landbrug med mælkeproduktion og planteavl for øje samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-05-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-04 tilføjes Hovedbranche: Avl af malkekvæg (offentliggjort 2011-05-12)
Den 2011-05-04 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-04 tilføjes Legale ejere: BÖTSCHI A/S (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2011-05-04 tilføjes Navne: LINDEGÅRD MÆLKEPRODUKTION A/S (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2011-05-04 tilføjes Reelle ejere: Peter Bötschi (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2011-05-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2011-05-04 tilføjes Revisor: SAGRO I/S (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2011-05-04 tilføjes Stiftere: BÖTSCHI A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-04 tilføjes Vedtægter: 2011-05-04 (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2011-05-04 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2011-05-10)
Den 2011-05-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)