Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2017-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2017-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2017-01-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2017-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Tørringvej 3, 2610 Rødovre (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2017-01-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2017-01-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-04-18 (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2017-01-30 fjernes Hovedbranche: Forhandlere af sports- og campingudstyr (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2017-01-30 fjernes Kontaktoplysninger: janemarkussen@sol.dk (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2017-01-30 fjernes Navne: ALSØ ApS (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2017-01-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2017-01-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2017-01-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2017-01-30 fjernes Stiftere: Jane Markussen (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2017-01-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2016-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2016-01-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2015-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2015-10-21 fjernes Bestyrelse: Jane Markussen (formand) (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2015-10-21 fjernes Direktion: Michael Bjarke Schiønning (adm. dir) (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-01 tilføjes Direktion: Michael Bjarke Schiønning (adm. dir) (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2012-01-01 fjernes Direktion: Jane Markussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-04-19 tilføjes Hovedbranche: Forhandlere af sports- og campingudstyr (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2011-04-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-19 tilføjes Kontaktoplysninger: janemarkussen@sol.dk (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2011-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tørringvej 3, 2610 Rødovre (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2011-04-18 tilføjes Bestyrelse: Jane Markussen (formand) (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2011-04-18 tilføjes Direktion: Jane Markussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2011-04-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2011-04-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-04-18 (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2011-04-18 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2011-04-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2011-04-18 tilføjes Navne: ALSØ ApS (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2011-04-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2011-04-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2011-04-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2011-04-18 tilføjes Stiftere: Jane Markussen (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2011-04-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2011-04-18 tilføjes Vedtægter: 2011-04-18 (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2011-04-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2011-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-21)