Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-05-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Arnold Nielsens Boulevard 60, 1., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-30 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-29 fjernes Hovedbranche: Varmeforsyning (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-29 fjernes Kontaktoplysninger: erc@ebo.dk (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-29 fjernes Legale ejere: EBO RENEWABLES ApS, THE GREEN HAT ApS, Kirsten Marie Dirkov, Ingeborg Birgitte Boye, Anni Leopold Frandsen, Finn Leopold Frandsen, Bjørn Henrik Momsen, Knud Erik Kristensen, Willem Johannes Kuijper, Nils Ole Højland, Henning Steen Wettendorff, Lise la Cour, Ulla Kettel Thomsen, Lars Ole Kornum, Anker Jarl Jacobsen (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-29 fjernes Navne: HILLERØD BIOFORGASNING P/S (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-29 fjernes ObligatoriskEmail: erc@ebo.dk (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-29 fjernes Omlægningsperiode slut: 2014-12-31 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-29 fjernes Omlægningsperiode start: 2013-07-01 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-29 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-29 fjernes Stiftere: Willem Johannes Kuijper, Ulla Kettel Thomsen, Nils Ole Højland, Lise la Cour, Lars Ole Kornum, Knud Erik Kristensen, Kirsten Marie Dirkov, Ingeborg Birgitte Boye, Henning Steen Wettendorff, HILLERØD BIOFORGASNING KOMPLEMENTAR ApS, Finn Leopold Frandsen, EBO RENEWABLES ApS, Carl Henrik Nielsen, Bjørn Henrik Momsen, Anni Leopold Frandsen, Anker Jarl Jacobsen (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-29 fjernes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-13 tilføjes ObligatoriskEmail: erc@ebo.dk (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af alle likvidatorer i forening (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-12 tilføjes Vedtægter: 2018-02-12 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2018-02-12 fjernes Bestyrelse: Finn Leopold Frandsen (formand) (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2018-02-12 fjernes Direktion: Erik Christiansen (direktion) (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2017-10-18 tilføjes Kontaktoplysninger: erc@ebo.dk (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2017-10-17 fjernes Kontaktoplysninger: rob@ebo.dk (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2013-11-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i selskaber, der udøver kraftvarmeforsyningsvirksomhed ved bioforgasning samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2013-11-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med direktøren eller af en komplementar. (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2013-11-28 tilføjes Vedtægter: 2013-11-28 (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2013-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arnold Nielsens Boulevard 60, 1., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2013-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandmarksvej 27, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2014-12-31 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2013-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2013-07-01 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2012-12-07 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2012-04-24 fjernes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-12 tilføjes Hovedbranche: Varmeforsyning (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2011-04-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-12 tilføjes Kontaktoplysninger: rob@ebo.dk (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2011-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandmarksvej 27, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-30 tilføjes Bestyrelse: Finn Leopold Frandsen (formand) (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2011-03-30 tilføjes Direktion: Erik Christiansen (direktion) (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2011-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2011-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-30 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2011-03-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-30 tilføjes Kapital (Kapital): 3.480.846,00 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2011-03-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2011-03-30 tilføjes Legale ejere: EBO RENEWABLES ApS, THE GREEN HAT ApS, Kirsten Marie Dirkov, Ingeborg Birgitte Boye, Anni Leopold Frandsen, Finn Leopold Frandsen, Bjørn Henrik Momsen, Knud Erik Kristensen, Willem Johannes Kuijper, Nils Ole Højland, Henning Steen Wettendorff, Lise la Cour, Ulla Kettel Thomsen, Lars Ole Kornum, Anker Jarl Jacobsen (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2011-03-30 tilføjes Navne: HILLERØD BIOFORGASNING P/S (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2011-03-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2011-03-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2011-03-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2011-03-30 tilføjes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 tilføjes Stiftere: Willem Johannes Kuijper, Ulla Kettel Thomsen, Nils Ole Højland, Lise la Cour, Lars Ole Kornum, Knud Erik Kristensen, Kirsten Marie Dirkov, Ingeborg Birgitte Boye, Henning Steen Wettendorff, HILLERØD BIOFORGASNING KOMPLEMENTAR ApS, Finn Leopold Frandsen, EBO RENEWABLES ApS, Carl Henrik Nielsen, Bjørn Henrik Momsen, Anni Leopold Frandsen, Anker Jarl Jacobsen (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2011-03-30 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2011-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-13)