Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2018-05-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2018-05-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2018-05-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2018-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Evetoftevej 110, 3370 Melby (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2018-05-11 fjernes Direktion: Theis Bo Glendorf (direktion) (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2018-05-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2018-05-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-30 (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2018-05-11 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre møbler (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2018-05-11 fjernes Legale ejere: INICO HOLDING ApS, TB GLENDORF HOLDING ApS (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2018-05-11 fjernes Navne: GLENDORF DESIGN ApS (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2018-05-11 fjernes Reelle ejere: Kim Glendorf, Theis Bo Glendorf (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2018-05-11 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2018-05-11 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2018-05-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2018-05-11 fjernes Stiftere: TB GLENDORF HOLDING ApS, INICO HOLDING ApS (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2018-05-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2017-11-15 tilføjes Reelle ejere: Kim Glendorf, Theis Bo Glendorf (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2017-11-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-03-31 tilføjes Legale ejere: INICO HOLDING ApS, TB GLENDORF HOLDING ApS (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2011-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Evetoftevej 110, 3370 Melby (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2011-03-30 tilføjes Direktion: Theis Bo Glendorf (direktion) (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2011-03-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktion og salg af møbler samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2011-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2011-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-30 (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2011-03-30 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre møbler (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2011-03-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2011-03-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2011-03-30 tilføjes Navne: GLENDORF DESIGN ApS (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2011-03-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2011-03-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2011-03-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2011-03-30 tilføjes Stiftere: TB GLENDORF HOLDING ApS, INICO HOLDING ApS (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2011-03-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2011-03-30 tilføjes Vedtægter: 2011-03-30 (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2011-03-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2011-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-11)