Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Vedtægter | Formål | Tegningsregel | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Ledreborg Alle 10, 4320 Lejre (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-25 fjernes Direktion: Jan Marker (direktør) (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-23 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-25 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-25 fjernes Legale ejere: MARKER GRUPPEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-25 fjernes Navne: House of Cycling ApS (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-25 fjernes Reelle ejere: Jan Marker (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-25 fjernes Stiftere: MARKER GRUPPEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-13 tilføjes Navne: House of Cycling ApS (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2016-10-12 fjernes Navne: CYKELSPORTMESSEN ApS (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-10-13 tilføjes Vedtægter: 2016-10-13 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med detailhandel med cykler og dermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2014-12-18 tilføjes Navne: CYKELSPORTMESSEN ApS (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2014-12-17 fjernes Navne: MARKER GRUPPEN ApS (offentliggjort 2014-12-18)
Den 2014-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2014-12-18 tilføjes Vedtægter: 2014-12-18 (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2013-11-19 tilføjes Navne: MARKER GRUPPEN ApS (offentliggjort 2014-12-18)
Den 2013-11-18 fjernes Navne: HOUSE OF CYCLING ApS (offentliggjort 2011-03-23)
Den 2013-06-26 fjernes Revisor: DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ledreborg Alle 10, 4320 Lejre (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2012-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 6, 8680 Ry (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-13 tilføjes Direktion: Jan Marker (direktør) (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2012-07-13 fjernes Direktion: Per Sandahl Jørgensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 6, 8680 Ry (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-23 tilføjes Direktion: Per Sandahl Jørgensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2011-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-23 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2011-03-23 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2011-03-23 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2011-03-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2011-03-23 tilføjes Legale ejere: MARKER GRUPPEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2011-03-23 tilføjes Navne: HOUSE OF CYCLING ApS (offentliggjort 2011-03-23)
Den 2011-03-23 tilføjes Reelle ejere: Jan Marker (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2011-03-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2011-03-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2011-03-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2011-03-23 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-23 tilføjes Stiftere: MARKER GRUPPEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2011-03-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2011-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-25)