Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Hovedbranche | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2011-03-15 sletter virksomheden Ejerskaber: HK-INNOVISION 2011 ApS. (offentliggjort 2018-07-12)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trapholtparken 15, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Degnevænget 1, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-10-10 tilføjes Kontaktoplysninger: hk@ratel.dk (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-10-09 fjernes Kontaktoplysninger: hk@hk-innovision.dk (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Degnevænget 1, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2012-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Martsvænget 19, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-01 tilføjes Kontaktoplysninger: hk@hk-innovision.dk (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2011-04-05 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2011-10-24)
Den 2011-04-04 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Martsvænget 19, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-15 tilføjes Bestyrelse: Hans Brun Knudsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 tilføjes Direktion: Hans Brun Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i og administration af værdipapirer, produktudvikling samt handels- og produktionsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 tilføjes Legale ejere: HK-INNOVISION 2011 ApS, HK HOLDING & INVEST ApS (offentliggjort 2018-07-12)
Den 2011-03-15 fjernes Legale ejere: HK-INNOVISION 2011 ApS (offentliggjort 2018-07-12)
Den 2011-03-15 tilføjes Navne: HK-INNOVISION 2011 ApS (offentliggjort 2011-03-15)
Den 2011-03-15 tilføjes Reelle ejere: Hans Brun Knudsen (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2011-03-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 tilføjes Stiftere: HK HOLDING & INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 tilføjes Vedtægter: 2011-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-03-15)
Den 2011-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)