Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Christian Mathias Brynjolf Bohn | ||
Clemens Byager | ||
Mark Christian Hvidberg da Silva | 01.04.2017 | H.C. Ørsteds Vej 17, 1879 Frederiksberg C |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 01.03.2011 (506 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
UBID.DK ApS | 34220042 |
UBIH ApS | 28864175 |
ubik.dk v/Niels Rydahl Jensen | 36577630 |
UBIK SOLUTIONS ApS | 35809848 |
UBIL A/S | 12867336 |
UB Invest ApS | 39058545 |
UBIQ HOLDING ApS | 30535952 |
UbiqiSense ApS | 37649554 |
Ubique | 41035382 |
UBIQUE SYSTEMS ApS | 33374178 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Mark Christian Hvidberg da Silva(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Christian Mathias Brynjolf Bohn(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Clemens Byager(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 33 % | 0 % | 0 % | 0 % | 50 % | 17 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Mark Christian Hvidberg da Silva(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 3 | 2 | 5 |
Christian Mathias Brynjolf Bohn(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 1 | 0 | 1 |
Clemens Byager(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sum | 0 | 5 | 2 | 7 |
Pct. | 0 % | 36 % | 14 % | 50 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |