Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2011-09-07 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-07 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-06 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2011-07-07)
Den 2011-09-07 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-07 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Mariagervej 58, 9500 Hobro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-07 fjernes Bestyrelse: Søren Rasmussen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-07 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-07 fjernes Navne: K/S VINDPARK HEJRING LAUG (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-07 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-13 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2011-07-07)
Den 2011-05-12 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariagervej 58, 9500 Hobro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-02 tilføjes Bestyrelse: Søren Rasmussen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-02 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at opføre, eje og drive 1-2 (én til to) vindmøller i Vindpark Hejring. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-03-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-02 tilføjes Navne: K/S VINDPARK HEJRING LAUG (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-02 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af bestyrelsesformanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-02 tilføjes Vedtægter: 2011-03-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-02 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)