Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | ObligatoriskEmail | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Vedtægter | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-11-20 sletter virksomheden Ejerskaber: VILHOLM MAD & VIN ApS. (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-10-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-10-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-10-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Classensgade 11, 2. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-10-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-10-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-02-24 (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-10-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-10-17 fjernes Navne: VILHOLM HOLDING 2011 ApS (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-10-17 fjernes ObligatoriskEmail: gustav@vilholm.dk (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-10-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-10-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-10-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-10-17 fjernes Stiftere: Gustav Vilholm (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-10-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2018-02-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2017-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2017-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-09)
Den 2017-12-10 fjernes Direktion: Gustav Vilholm (direktion) (offentliggjort 2017-12-09)
Den 2017-11-08 tilføjes ObligatoriskEmail: gustav@vilholm.dk (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Classensgade 11, 2. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2015-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Marstalsgade 8, 2. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2013-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre selskaber og virksomheder samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2013-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-12-09)
Den 2013-05-31 tilføjes Vedtægter: 2013-05-31 (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2013-05-31 fjernes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marstalsgade 8, 2. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2011-02-24 tilføjes Direktion: Gustav Vilholm (direktion) (offentliggjort 2017-12-09)
Den 2011-02-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2011-02-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-02-24 (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2011-02-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2011-02-24 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2011-02-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2011-02-24 tilføjes Navne: VILHOLM HOLDING 2011 ApS (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2011-02-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2011-02-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2011-02-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2011-02-24 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-24 tilføjes Stiftere: Gustav Vilholm (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2011-02-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2011-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-09)