Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredensvej 22, 6800 Varde (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-08 fjernes Direktion: Eva Mariann Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-02-15 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-08 fjernes Legale ejere: Eva Mariann Jørgensen (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-08 fjernes Navne: MARIANN JØRGENSEN ApS (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-08 fjernes Reelle ejere: Eva Mariann Jørgensen (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-08 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-08 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-08 fjernes Stiftere: Eva Mariann Jørgensen (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredensvej 22, 6800 Varde (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2011-02-15 tilføjes Direktion: Eva Mariann Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2011-02-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre selskaber og hermed beslægted virksomhed (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2011-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2011-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-02-15 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2011-02-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2011-02-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2011-02-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2011-02-15 tilføjes Legale ejere: Eva Mariann Jørgensen (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2011-02-15 tilføjes Navne: MARIANN JØRGENSEN ApS (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2011-02-15 tilføjes Reelle ejere: Eva Mariann Jørgensen (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2011-02-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2011-02-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2011-02-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2011-02-15 tilføjes Stiftere: Eva Mariann Jørgensen (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2011-02-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2011-02-15 tilføjes Vedtægter: 2011-02-15 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2011-02-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2011-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-08)