Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Formål | Vedtægter | xbrl | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2011-01-03 sletter virksomheden Ejerskaber: HOFFMANN ESBJERG HOLDING A/S. (offentliggjort 2016-07-19)
Den 2016-04-19 sletter virksomheden Ejerskaber: HOFFMANN ESBJERG HOLDING A/S. (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2016-12-21 sletter virksomheden Ejerskaber: DOT A/S. (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2016-12-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Pro Holsted Holding ApS. (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2017-02-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-02-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-02-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-02-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 77, 1., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2017-02-10)
Den 2017-02-09 fjernes Bestyrelse: Johan Preben Hoffmann (bestyrelse) (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-02-09 fjernes Direktion: Per Borup Jensen (direktion) (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-02-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-02-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-07-01 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-02-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-02-09 fjernes Kontaktoplysninger: kk@hoffmann-holding.dk (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-02-09 fjernes Legale ejere: Johan Preben Hoffmann (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-02-09 fjernes Navne: ENDRUPHOLM INVEST 2 ApS (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-02-09 fjernes ObligatoriskEmail: kk@hoffmann-holding.dk (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-02-09 fjernes Omlægningsperiode slut: 2015-12-31 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-02-09 fjernes Omlægningsperiode start: 2015-07-01 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-02-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-02-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-02-09 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-02-09 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-02-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2016-12-15 tilføjes Formål: Aktieselskabets formål er at eje aktier i Hoffmann Esbjerg Holding A/S samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2016-12-14 tilføjes Navne: ENDRUPHOLM INVEST 2 ApS (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2016-12-13 fjernes Navne: ENDRUPHOLM INVEST 2 A/S (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-14 tilføjes Vedtægter: 2016-12-14 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2016-12-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2016-12-13 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-27 tilføjes Kontaktoplysninger: kk@hoffmann-holding.dk (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2016-06-27 tilføjes ObligatoriskEmail: kk@hoffmann-holding.dk (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-12 tilføjes Vedtægter: 2015-10-12 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2015-12-31 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2015-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2015-07-01 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2015-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2015-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2015-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2014-08-13 fjernes Bestyrelse: Marianne Egstrand Hoffmann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-28 tilføjes Formål: Aktieselskabets formål er at eje aktier i Hoffmann Esbjerg Holding AI/S samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 20.000.000,00 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2013-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2013-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2013-06-28 tilføjes Vedtægter: 2013-06-28 (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2011-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 77, 1., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2017-02-10)
Den 2011-01-03 tilføjes Bestyrelse: Marianne Egstrand Hoffmann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 tilføjes Direktion: Per Borup Jensen (direktion) (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2011-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2011-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-07-01 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2011-01-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2011-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 tilføjes Legale ejere: Johan Preben Hoffmann (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2011-01-03 tilføjes Navne: ENDRUPHOLM INVEST 2 A/S (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-01-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2011-01-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2011-01-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2011-01-03 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2011-01-03 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-15)