Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Isabella Molberg Pedersen(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Isabella Molberg Pedersen | 01.09.2021 | Absalonsgade 36, 1658 København V |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Molberg v/Isabella M Pedersen | 33408595 | Aktiv | Industriel design og produktdesign (741010) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.10.2011 | 0,45 (km) | Boyesgade 15, 1622 København V | Gammel Kongevej 119B, 1850 Frederiksberg C |
18.06.2021 | 0,00 (km) | Gammel Kongevej 119B, 1850 Frederiksberg C | Gammel Kongevej 119B, 1850 Frederiksberg C |
28.03.2022 | 1,52 (km) | Gammel Kongevej 119B, 1850 Frederiksberg C | Absalonsgade 36, 1658 København V |
Molberg v/Isabella M Pedersen. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 07.02.2011 (4981 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Molberg Design | 40374302 |
Molberg Elteknik ApS | 37829099 |
Molberg Holding ApS | 37828335 |
Molbergs eftf. ApS | 38437526 |
Molberg v/Isabella M Pedersen | 33408595 |
Molberg v/Steen Molberg | 26160626 |
MolBioKem Revyen | 40275258 |
MOLBJERG ApS | 78252219 |
Molbjerg Service Frit Valg ApS | 39395908 |
Molbjerg Service I/S | 31648033 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Isabella Molberg Pedersen(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 50 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Isabella Molberg Pedersen(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 2 |
Pct. | 0 % | 0 % | 33 % | 67 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |