Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2016-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-10-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Lille Frederikslund 1, 2840 Holte (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-10-28 fjernes Binavne: TØMRERFIRMAET HØYER & ØSTERGAARD ApS, TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET HØYER & ØSTERGAARD ApS, HØYER-HANSEN & ØSTERGAARD ApS (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-10-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-10-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-01-15 (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-10-28 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-10-28 fjernes Legale ejere: M2H HOLDING ApS (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-10-28 fjernes Navne: HØYER & ØSTERGAARD ApS (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-10-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-10-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-10-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-10-28 fjernes Stiftere: Martin Høyer-Hansen (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-10-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-05-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-05-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-05-10 fjernes Direktion: Martin Høyer-Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-03-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-08-31 tilføjes Legale ejere: M2H HOLDING ApS (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lille Frederikslund 1, 2840 Holte (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2011-01-15 tilføjes Binavne: TØMRERFIRMAET HØYER & ØSTERGAARD ApS, TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET HØYER & ØSTERGAARD ApS, HØYER-HANSEN & ØSTERGAARD ApS (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2011-01-15 tilføjes Direktion: Martin Høyer-Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2011-01-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tømrer- og snedkervirksomhed, herunder hovedentrepriser, opførelse af ejendomme og anden relateret aktivitet efter ledelsens valg. (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2011-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2011-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-01-15 (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2011-01-15 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2011-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2011-01-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2011-01-15 tilføjes Navne: HØYER & ØSTERGAARD ApS (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2011-01-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2011-01-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2011-01-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2011-01-15 tilføjes Stiftere: Martin Høyer-Hansen (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2011-01-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening. (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2011-01-15 tilføjes Vedtægter: 2011-01-15 (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2011-01-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2011-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-24)