Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Formål | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-01 tilføjes Direktion: Bilal Köse (direktør) (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-09-01 fjernes Direktion: Deniz Balta (adm. dir.) (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-09-01 tilføjes Legale ejere: Bilal Köse (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-09-01 fjernes Legale ejere: Mehmet Balta (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-09-01 tilføjes Reelle ejere: Bilal Köse (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-09-01 fjernes Reelle ejere: Mehmet Balta (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-09-01 tilføjes Vedtægter: 2023-09-01 (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-09-01 fjernes Bestyrelse: Mehmet Balta (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-04-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-01 tilføjes Legale ejere: BALTA GROUP HOLDING ApS (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2017-07-01 fjernes Legale ejere: Deniz Balta (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2017-07-01 tilføjes Reelle ejere: Deniz Balta (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2017-06-30 fjernes Reelle ejere: Deniz Balta (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-06-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive køreskole (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsen og direktionen (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2012-06-05 tilføjes Vedtægter: 2012-06-05 (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2012-06-05 fjernes Revisor: Hallerup og Co. I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gersonsvej 79, kl. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2011-02-16)
Den 2011-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Gersonsvej 79, st. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gersonsvej 79, st. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-25 tilføjes Bestyrelse: Mehmet Balta (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2011-01-25 tilføjes Direktion: Deniz Balta (adm. dir.) (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2011-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-01-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-25 tilføjes Hovedbranche: Køreskoler (offentliggjort 2011-01-27)
Den 2011-01-25 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-25 tilføjes Legale ejere: Deniz Balta, Mehmet Balta, Ghazanfar Steen Ali (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2011-01-25 tilføjes Navne: HELLERUP TRAFIK ApS (offentliggjort 2011-01-25)
Den 2011-01-25 tilføjes Reelle ejere: Deniz Balta, Mehmet Balta, Ghazanfar Steen Ali (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2011-01-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-25 tilføjes Revisor: Hallerup og Co. I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-25 tilføjes Stiftere: Mehmet Balta, Ghazanfar Steen Ali, Deniz Balta (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-01-25)
Den 2011-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)