Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2015-05-27 sletter virksomheden Ejerskaber: Miiskin ApS. (offentliggjort 2015-07-20)
Den 2015-06-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Miiskin ApS. (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2016-10-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Miiskin ApS. (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2022-09-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Miiskin Group ApS. (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariendalsvej 71, st. mf., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-05-26)
Den 2022-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Rolfsvej 19, 3. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-05-26)
Den 2022-05-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2021-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2021-04-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rolfsvej 19, 3. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-05-26)
Den 2019-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 55, st. 11., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-01-05)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-04-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-31 tilføjes Tegningsregel: Direktøren tegner selskabet i forhold til omverdenen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-31 tilføjes Vedtægter: 2013-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-31 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Peter Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2010-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 55, st. 11., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-01-05)
Den 2010-12-30 tilføjes Direktion: Nikolaj Falstie-Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-12-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-30 tilføjes Kontaktoplysninger: falstie@gmail.com (offentliggjort 2011-01-10)
Den 2010-12-30 tilføjes Legale ejere: Nikolaj Falstie-Jensen (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2010-12-30 tilføjes Navne: MD17 ApS (offentliggjort 2011-01-10)
Den 2010-12-30 tilføjes Reelle ejere: Nikolaj Falstie-Jensen (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2010-12-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-30 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Peter Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-30 tilføjes Stiftere: Nikolaj Falstie-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-01-10)
Den 2010-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)