Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anders Wikström | 21.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Frank Bech Nygaard | 19.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Lars Ivar Bäckman | 20.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Kim Bjørnstrup | 20.12.2018 | formand |
Susanne Wetterlin | 02.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mario Augusto Marques Da Silva Maia | 19.05.2020 | 20.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Svend Erik Licht | 02.09.2016 | 19.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Mikael Bundgaard-Nielsen | 02.09.2016 | 19.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Kim Bjørnstrup | 02.09.2016 | 19.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Lars Ivar Bäckman | 02.09.2016 | 19.12.2018 | formand |
Svend Erik Licht | 22.08.2016 | 01.09.2016 | formand |
Torben Vedel Stahl Jørgensen | 13.09.2014 | 22.08.2016 | formand |
Geert W Nygaard | 13.09.2014 | 13.09.2014 | formand |
Svend Erik Licht | 07.05.2013 | 21.08.2016 | bestyrelsesmedlem |