Sektion (alle) | |||||||
Formål | Vedtægter | Ejerskaber | xbrl | ||||
Direktion | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Binavne | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel, investering, administration, rådgivning og finansiel udlånsvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2024-09-05 tilføjes Vedtægter: 2024-09-05 (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2010-12-22 sletter virksomheden Ejerskaber: GAMMEL JERNBANEVEJ 27-31 ApS. (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2011-04-14 sletter virksomheden Ejerskaber: AMTSVEJEN 90 ApS. (offentliggjort 2021-01-24)
Den 2012-03-08 sletter virksomheden Ejerskaber: BRØDREGÅRDSVEJ ApS. (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2013-03-19 sletter virksomheden Ejerskaber: WUPPERTAL HOTEL ApS. (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2013-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: FREDERIKSBERGGADE 11 ApS. (offentliggjort 2015-12-13)
Den 2015-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S ASSCHENFELDT, ALLEESTRASSE, REMSCHEID. (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2015-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: KOMPLEMENTARSELSKABET ALLEESTRASSE, REMSCHEID ApS. (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2015-03-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Salro Group ApS. (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-01-11 sletter virksomheden Ejerskaber: PHA3 ApS. (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2024-07-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-29 tilføjes Direktion: Niels Jørgen Bruus-Jensen (direktør) (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-29 fjernes Direktion: Claus Jesper Bruus-Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marievej 2, 1. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 28, st., 1256 København K (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-07-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 28, st., 1256 København K (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2020-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 102, 5., 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 102, 5., 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Philip Heymans Alle 3, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-09-25 tilføjes Bibranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-09-25 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-09-24 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2017-06-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2017-06-28 fjernes Revisor: REVISORKOMPAGNIET GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2017-06-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Philip Heymans Alle 3, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2017-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Ellekrattet 8, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2017-01-09 tilføjes Binavne: Cnon ApS (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-12-29 tilføjes Legale ejere: Nordpartners Capital ApS (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2016-12-28 fjernes Legale ejere: Jacob Alexander Lehn Bruus-Jensen, Nicholas Jonah Neubert Bruus-Jensen (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2016-12-05 tilføjes Navne: Nordpartners ApS (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2016-12-04 fjernes Navne: CNON ApS (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2016-12-05 tilføjes Vedtægter: 2016-12-05 (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2016-12-01 tilføjes Reelle ejere: Jacob Alexander Lehn Bruus-Jensen, Nicholas Jonah Neubert Bruus-Jensen (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2011-11-09 tilføjes Revisor: REVISORKOMPAGNIET GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2011-11-09 fjernes Revisor: RK GODKENDT REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-05 tilføjes Revisor: RK GODKENDT REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-05 fjernes Revisor: BASTVED CONSULTING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellekrattet 8, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2010-12-22 tilføjes Binavne: CNON INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-22 tilføjes Direktion: Claus Jesper Bruus-Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel, investering og rådgivning samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2010-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-22 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2010-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-22 tilføjes Legale ejere: Jacob Alexander Lehn Bruus-Jensen, Nicholas Jonah Neubert Bruus-Jensen (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2010-12-22 tilføjes Navne: CNON ApS (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2010-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2010-12-22 tilføjes Revisor: BASTVED CONSULTING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-22 tilføjes Stiftere: Claus Jesper Bruus-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-22 tilføjes Vedtægter: 2010-12-22 (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2010-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-12-22)
Den 2010-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)