Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Per Nielsen | 01.06.2019 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Pia Grandelag | 19.01.2017 | 01.06.2019 | adm. dir |
Per Nielsen | 26.11.2010 | 19.01.2017 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Per Nielsen | 01.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Pia Grandelag | 01.06.2019 | formand |
Annie Egelund Nielsen | 26.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Nielsen | 19.01.2017 | 31.05.2019 | formand |
Pia Grandelag | 11.08.2016 | 31.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Morten Schødt | 11.08.2016 | 26.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
Stig Michael Nilsson | 26.04.2016 | 21.11.2016 | formand |
Stig Michael Nilsson | 02.10.2013 | 25.04.2016 | bestyrelse |
Viggo Hansen | 26.11.2010 | 26.02.2018 | bestyrelse |
Per Nielsen | 26.11.2010 | 18.01.2017 | bestyrelse |
Ejner Nielsen | 26.11.2010 | 26.04.2016 | formand |
Ivan Høeg | 26.11.2010 | 24.04.2013 | bestyrelse |