Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Revisor | ||||
Formål | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-12-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MOTTO COPENHAGEN ApS. (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2019-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Hellerupvej 71, 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-12-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-12-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-11-26 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-12-12 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2013-06-10 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-12-12 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-12-12 fjernes Kontaktoplysninger: lotte.vilandt@hotmail.com (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-12-12 fjernes Legale ejere: Peter Henrik Kristensen, Lotte Vilandt (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-12-12 fjernes Navne: LOTTE VILANDT HOLDING ApS (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-12-12 fjernes Reelle ejere: Peter Henrik Kristensen, Lotte Vilandt (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-12-12 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-12-12 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-12-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-12-12 fjernes Stiftere: Lotte Vilandt (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-12-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-11-16 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-07-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-11 Statstidende Dekret
Den 2019-05-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-04-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-03 fjernes Direktion: Lotte Vilandt (direktion) (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2017-12-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hellerupvej 71, 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2016-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Ole Steffens Vej 5, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2016-01-01 tilføjes Legale ejere: Peter Henrik Kristensen, Lotte Vilandt (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2016-01-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Henrik Kristensen, Lotte Vilandt (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2015-12-31 fjernes Legale ejere: Lotte Vilandt (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2014-12-18 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og investere i aktier, anparter, værdipapirer og andre aktiver samt dermed beslægtet eller forbundet virksomhed. (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2013-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2013-12-18 tilføjes Vedtægter: 2013-12-18 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2013-06-10 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2013-06-10 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2013-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2013-06-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2011-01-06 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-07 tilføjes Kontaktoplysninger: lotte.vilandt@hotmail.com (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2010-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ole Steffens Vej 5, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2010-11-26 tilføjes Direktion: Lotte Vilandt (direktion) (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2010-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2010-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-11-26 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2010-11-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2010-11-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2010-11-26 tilføjes Legale ejere: Lotte Vilandt (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2010-11-26 tilføjes Navne: LOTTE VILANDT HOLDING ApS (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2010-11-26 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2010-11-26 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2010-11-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2010-11-26 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-26 tilføjes Stiftere: Lotte Vilandt (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2010-11-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2010-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)