Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martin Buch Thorborg | 15.11.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Ryding Olsson | 21.10.2016 | 15.11.2023 | adm. dir |
Nicolai Frisch Erichsen | 01.12.2014 | 21.10.2016 | direktør |
Mads Bjerring Ellegård | 27.08.2013 | 01.12.2014 | adm. dir |
Nicolai Frisch Erichsen | 19.11.2010 | 27.08.2013 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martin Buch Thorborg | 30.05.2023 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Ryding Olsson | 21.10.2016 | 15.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Christian Stanislav Kobbernagel | 21.10.2016 | 06.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Nicolai Frisch Erichsen | 21.10.2016 | 30.05.2023 | formand |
Martin Buch Thorborg | 21.10.2016 | 29.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Nikolaj Astrup Madsen | 27.08.2013 | 01.12.2014 | bestyrelsesmedlem |
Mads Bjerring Ellegård | 27.08.2013 | 01.12.2014 | bestyrelsesmedlem |
Martin Buch Thorborg | 19.11.2010 | 01.12.2014 | bestyrelsesmedlem |
Nicolai Frisch Erichsen | 19.11.2010 | 01.12.2014 | bestyrelsesmedlem |
Mikkel Svendsen | 19.11.2010 | 27.08.2013 | bestyrelsesmedlem |
Birgit Larsen | 19.11.2010 | 27.08.2013 | bestyrelsesmedlem |