Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Reelle ejere | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Revisor | Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bibranche | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havneøen 1, 7100 Vejle (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Havneøen 1, 7100 Vejle (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2014-12-16 sletter virksomheden Ejerskaber: KOMPLEMENTARSELSKABET HAVNEØEN 1 ApS. (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2014-12-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Komplementarselskabet af 16. december 2014 2 ApS. (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2014-12-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Komplementarselskabet af 16. december 2014 3 ApS. (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2014-12-24 sletter virksomheden Ejerskaber: HAVNEØEN 1 P/S. (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2014-12-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Selskabet af 16. december 2014 2 P/S. (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2014-12-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Selskabet af 16. december 2014 3 P/S. (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2015-11-11 sletter virksomheden Ejerskaber: HAVNEØEN 1 P/S. (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2015-11-12 sletter virksomheden Ejerskaber: HAVNEØEN 1 P/S. (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2015-11-12 sletter virksomheden Ejerskaber: KOMPLEMENTARSELSKABET HAVNEØEN 1 ApS. (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2018-01-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KOMPLEMENTARSELSKABET HAVNEØEN 1 ApS. (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2018-01-09 sletter virksomheden Ejerskaber: HAVNEØEN 1 P/S. (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2018-10-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Havneøen E + G A/S. (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2021-05-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HAVNEØEN 1 P/S. (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2022-05-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kirk Stay ApS. (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-01 tilføjes Direktion: Flemming Hoff Jakobsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2021-02-01 fjernes Direktion: Helle Freundlich Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2021-01-06 fjernes Reelle ejere: Morten Kirk Johansen, Morten Kirk Johansen (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-07 tilføjes Bestyrelse: Kim Gulstad (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-04-07 fjernes Bestyrelse: Morten Kirk Johansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-25 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-09-25 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-10 tilføjes Reelle ejere: Morten Kirk Johansen, Casper Kirk Johansen, Anders Kirk Johansen (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2019-04-10 fjernes Reelle ejere: Gunhild Kirk Johansen (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2019-04-09 fjernes Reelle ejere: Casper Kirk Johansen, Morten Kirk Johansen, Anders Kirk Johansen (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2019-04-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-09 tilføjes Bestyrelse: Martin Deppe Mørup (formand) (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2019-01-09 fjernes Bestyrelse: Bo Anders Olesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2019-01-08 fjernes Bestyrelse: Casper Kirk Johansen (formand) (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2019-01-09 tilføjes Direktion: Helle Freundlich Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2019-01-09 fjernes Direktion: Søren Lindgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havneøen 1, 7100 Vejle (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2018-05-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Damhaven 5, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-01 tilføjes Bestyrelse: Casper Kirk Johansen (formand) (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2017-05-01 fjernes Bestyrelse: Bjarne Ammitzbøll (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-05-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-30 fjernes Bestyrelse: Casper Kirk Johansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-15 tilføjes Bestyrelse: Bo Anders Olesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2016-03-09 tilføjes Direktion: Søren Lindgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2016-03-09 fjernes Direktion: Benny Kahr Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-03-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-06-15 tilføjes Direktion: Benny Kahr Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-15 fjernes Direktion: Søren Vad Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-23 tilføjes Bestyrelse: Casper Kirk Johansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-23 fjernes Bestyrelse: Signe Krog Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-29 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2012-03-29 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, besidde, udvikle og afhænde fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-20 tilføjes Vedtægter: 2011-09-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Damhaven 5, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2010-11-10 tilføjes Bestyrelse: Signe Krog Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-11-10 tilføjes Bibranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2011-01-12)
Den 2010-11-10 tilføjes Direktion: Søren Vad Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-11-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-10 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2011-01-12)
Den 2010-11-10 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-10 tilføjes Kontaktoplysninger: info@kirkkapital.dk (offentliggjort 2011-01-12)
Den 2010-11-10 tilføjes Legale ejere: KIRK KAPITAL A/S (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2010-11-10 tilføjes Navne: KIRK PROPERTY A/S (offentliggjort 2010-11-24)
Den 2010-11-10 tilføjes Reelle ejere: Casper Kirk Johansen, Morten Kirk Johansen, Anders Kirk Johansen, Gunhild Kirk Johansen, Morten Kirk Johansen, Casper Kirk Johansen (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2010-11-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-11-10 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-10 tilføjes Stiftere: KIRK KAPITAL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2010-11-24)
Den 2010-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)