Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2017-04-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-11 fjernes Direktion: Hans Christian Melgaard (direktør) (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-11-11 (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-11 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-11 fjernes Legale ejere: Coller Partners 629 Harald Denmark K/S (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-11 fjernes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET RÅDHUSVEJ ApS (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-11 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-11 fjernes Stiftere: KØBENHAVN EJENDOMME HOLDING ApS (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2016-04-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-01 tilføjes Direktion: Hans Christian Melgaard (direktør) (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2015-12-01 fjernes Direktion: Bjørn Berg (direktion) (offentliggjort 2015-12-02)
Den 2015-12-01 tilføjes Legale ejere: Coller Partners 629 Harald Denmark K/S (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2015-12-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2015-12-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2015-11-30 fjernes Legale ejere: KØBENHAVN EJENDOMME HOLDING ApS (offentliggjort 2015-12-02)
Den 2014-10-10 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2014-10-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2013-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 28, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-25 tilføjes Legale ejere: KØBENHAVN EJENDOMME HOLDING ApS (offentliggjort 2015-12-02)
Den 2010-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 28, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-11 tilføjes Direktion: Bjørn Berg (direktion) (offentliggjort 2015-12-02)
Den 2010-11-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar for Ejendomsselskabet Rådhusvej P/S. (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2010-11-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2010-11-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-11-11 (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2010-11-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2010-11-11 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2010-11-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2010-11-11 tilføjes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET RÅDHUSVEJ ApS (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2010-11-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2010-11-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2010-11-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2010-11-11 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-11 tilføjes Stiftere: KØBENHAVN EJENDOMME HOLDING ApS (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2010-11-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2010-11-11 tilføjes Vedtægter: 2010-11-11 (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2010-11-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2010-11-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-24)