Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2024-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Agertoften 1, 5550 Langeskov (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-11-09 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-17 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-17 fjernes Legale ejere: H.P.H. EJENDOMME ApS (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-17 fjernes Navne: SJ INVEST ApS (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-17 fjernes Reelle ejere: Annette Haupt, Charlotte Haupt (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-17 fjernes Stiftere: Steven Jørgensen (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2023-05-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2023-05-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2023-05-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-05-11 fjernes Direktion: Charlotte Haupt (direktør) (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-02-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-04-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-03 tilføjes Direktion: Charlotte Haupt (direktør) (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2018-12-03 fjernes Direktion: Steven Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-12-03 tilføjes Legale ejere: H.P.H. EJENDOMME ApS (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2018-12-03 fjernes Legale ejere: Steven Jørgensen (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-12-03 tilføjes Reelle ejere: Annette Haupt, Charlotte Haupt (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2018-12-03 fjernes Reelle ejere: Steven Jørgensen (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-05-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agertoften 1, 5550 Langeskov (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2012-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Egøgårdvej 18, 5250 Odense SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egøgårdvej 18, 5250 Odense SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-09 tilføjes Direktion: Steven Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-11-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er ejendomsudlejning (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2010-11-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2010-11-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-11-09 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2010-11-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2010-11-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2010-11-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2010-11-09 tilføjes Legale ejere: Steven Jørgensen (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2010-11-09 tilføjes Navne: SJ INVEST ApS (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2010-11-09 tilføjes Reelle ejere: Steven Jørgensen (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2010-11-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2010-11-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2010-11-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2010-11-09 tilføjes Stiftere: Steven Jørgensen (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2010-11-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktør (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2010-11-09 tilføjes Vedtægter: 2010-11-09 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2010-11-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2010-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-15)