Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | xbrl | Revisor | Direktion | ||||
Hvidhvask | Bibranche | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-14 tilføjes Bestyrelse: Søren Kaastrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-14 fjernes Bestyrelse: Søren Danielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-18 tilføjes Bestyrelse: Aleks Ulrik Olesen (næstformand) (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-12-18 fjernes Bestyrelse: Bent Stræde (formand) (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-12-17 fjernes Bestyrelse: Aleks Ulrik Olesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-05-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-12 tilføjes Bestyrelse: Kent Glerup-Olesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-12 fjernes Bestyrelse: Hans Lauridsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-12 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-05-12 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2021-04-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-16 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Ladekjær (næstformand) (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2020-06-16 fjernes Bestyrelse: Ingolf Buch Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-06-15 fjernes Bestyrelse: Bent Stræde (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-04-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-30 tilføjes Bestyrelse: Aleks Ulrik Olesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2019-04-30 fjernes Bestyrelse: Niels Ove Henriksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-04-30 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2019-04-30 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-04-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-01 tilføjes Direktion: Jan Michael Grarup (direktør) (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-12-31 fjernes Direktion: Ib Sandberg Melsen (direktør) (offentliggjort 2018-01-01)
Den 2017-05-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-05-03 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Ladekjær (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2017-05-03 fjernes Bestyrelse: Leif Videbæk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-04-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-04-11 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2012-04-11 fjernes Revisor: RF-RIV 2017 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-09 tilføjes Revisor: RF-RIV 2017 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-09 fjernes Revisor: TJ Regnskabsservice og Udlejning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-10 tilføjes Hovedbranche: Varmeforsyning (offentliggjort 2010-11-25)
Den 2010-09-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Godthaabsvej 3, 6920 Videbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-09 tilføjes Bestyrelse: Leif Videbæk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2010-09-09 tilføjes Direktion: Ib Sandberg Melsen (direktør) (offentliggjort 2018-01-01)
Den 2010-09-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive kollektiv varmeforsyningsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-09 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-09 tilføjes Legale ejere: VIDEBÆK ENERGIFORSYNING A/S (offentliggjort 2015-02-05)
Den 2010-09-09 tilføjes Navne: VIDEBÆK VARME A/S (offentliggjort 2010-11-04)
Den 2010-09-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-09-09 tilføjes Revisor: TJ Regnskabsservice og Udlejning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-09 tilføjes Stiftere: Videbæk Energiforsyning A.m.b.a (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden sammen med næstformanden, af en registreret direktør sammen med enten bestyrelsesformanden eller næstformanden eller af dén samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-09 tilføjes Vedtægter: 2010-09-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-09 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2010-11-04)
Den 2010-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)