Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Klaus Hector Kjær | 01.01.2024 | adm. dir |
Philip Kehlet | 14.02.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Christian Høgsted Høm | 17.02.2011 | 01.01.2024 | adm. dir |
Niels Christian Høgsted Høm | 10.10.2010 | 16.02.2011 | direktør |
Peter Andreas Stakemann | 10.10.2010 | 29.10.2010 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jens Sørensen | 03.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Niels Christian Høgsted Høm | 03.01.2024 | formand |
Lars Joel Grönberg | 23.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Finn Ancker | 01.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Ulla Heurlin | 03.06.2014 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Steen-Knudsen | 03.06.2014 | 01.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jens Sørensen | 29.10.2010 | 02.01.2024 | formand |
Knud Asger Jensen | 29.10.2010 | 03.06.2014 | bestyrelsesmedlem |
Niels Christian Høgsted Høm | 10.10.2010 | 03.06.2014 | bestyrelsesmedlem |