Sektion (alle) | |||||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Revisor | Genoptagelse tvangsopløsning | Formål | ||||
Vedtægter | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2018-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skoleparken 84, 8330 Beder (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Skoleparken 84, 8330 Beder (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2015-11-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2015-11-23)
Den 2015-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2015-10-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2015-10-19 fjernes Direktion: Flemming Bjørn Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2015-10-19 fjernes Revisor: Holger Madsen (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2013-10-15 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2013-10-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2013-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og hertil relateret virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion eller af den administrerende direktør. (offentliggjort 2015-11-23)
Den 2012-08-13 tilføjes Vedtægter: 2012-08-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skoleparken 84, 8330 Beder (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2010-10-06 tilføjes Direktion: Flemming Bjørn Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2010-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-10-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2010-10-06 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-06 tilføjes Navne: FLB HOLDING ApS (offentliggjort 2010-10-07)
Den 2010-10-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-10-06 tilføjes Revisor: Holger Madsen (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2010-10-06 tilføjes Stiftere: Flemming Bjørn Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-10-07)
Den 2010-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)