Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Interessenter | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Reelle ejere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse |
Den 2023-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Den Gamlevej 19, 6270 Tønder (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2023-06-30 fjernes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2023-06-30 fjernes Interessenter: Ingrid Hansine Mylin, Hans-Christian Mylin, Bent Günther Asmus Mylin (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2023-06-30 fjernes Kontaktoplysninger: bent.mylin@mail.dk (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2023-06-30 fjernes Navne: B.I.H.C Mylin I/S (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2023-06-30 fjernes Reelle ejere: Bent Günther Asmus Mylin, Hans-Christian Mylin, Ingrid Hansine Mylin (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2023-06-30 fjernes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2010-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Den Gamlevej 19, 6270 Tønder (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2010-11-23 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2010-11-23 tilføjes Interessenter: Ingrid Hansine Mylin, Hans-Christian Mylin, Bent Günther Asmus Mylin (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2010-11-23 tilføjes Kontaktoplysninger: bent.mylin@mail.dk (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2010-11-23 tilføjes Navne: B.I.H.C Mylin I/S (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2010-11-23 tilføjes Reelle ejere: Bent Günther Asmus Mylin, Hans-Christian Mylin, Ingrid Hansine Mylin (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2010-11-23 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2023-08-11)