Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Binavne | Navne | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Bibranche | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-24 tilføjes Vedtægter: 2020-09-24 (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2019-12-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-11-18 tilføjes Binavne: KOLDING MC- OG SCOOTERCENTER ApS (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-17 fjernes Binavne: KOLDING MC ApS (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-18 tilføjes Navne: KOLDING MC ApS (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-17 fjernes Navne: KOLDING MC- OG SCOOTERCENTER ApS (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-18 tilføjes Vedtægter: 2019-11-18 (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2019-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trianglen 26, 6000 Kolding (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Vonsildvej 17, 6000 Kolding (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-11-04 tilføjes Kontaktoplysninger: info@koldingmc.dk (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-11-03 fjernes Kontaktoplysninger: info@kmsc.dk (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-12-31 (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2019-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-10-01 (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2019-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2019-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2019-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vonsildvej 17, 6000 Kolding (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Vonsildvej 17, 6000 Kolding (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2019-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vonsildvej 17, 6000 Kolding (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2019-05-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Vonsildvej 17, 6000 Kolding (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vonsildvej 17, 6000 Kolding (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Vonsildvej 17, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vonsildvej 17, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Vonsildvej 17, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-11-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vonsildvej 17, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Vonsildvej 17, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-04-17 tilføjes Bibranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-08-05 tilføjes Legale ejere: NIKOLAJ BUHL HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2014-08-05 tilføjes Reelle ejere: Nikolaj Nygaard Buhl (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2014-08-05 fjernes Direktion: Tom Sylvester (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-04-30 tilføjes Kontaktoplysninger: info@kmsc.dk (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2014-04-29 fjernes Kontaktoplysninger: postkasse@handelsfirmaet-sylvester.dk (offentliggjort 2014-04-30)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vonsildvej 17, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2013-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Profilvej 20, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-12-06 tilføjes Direktion: Nikolaj Nygaard Buhl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-06 fjernes Direktion: Ole Sylvester (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-04-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive motorcykel- og scooterværksted samt internethandel med motorcykler, scootere, reservedele, udstyr m.v. i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-12 tilføjes Vedtægter: 2011-04-12 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Profilvej 20, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-01 tilføjes Binavne: KOLDING MC ApS, KOLDING SCOOTERCENTER ApS (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2010-10-01 tilføjes Direktion: Ole Sylvester (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Hovedbranche: Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil (offentliggjort 2010-10-28)
Den 2010-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Kontaktoplysninger: postkasse@handelsfirmaet-sylvester.dk (offentliggjort 2014-04-30)
Den 2010-10-01 tilføjes Navne: KOLDING MC- OG SCOOTERCENTER ApS (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2010-10-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2010-10-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2010-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-10-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Stiftere: Sylvester A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-10-01)
Den 2010-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)