Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Dekret | Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | ||||
Revisor | xbrl | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Vedtægter | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2020-07-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Sparresholmvej 10, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-09-30 (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-09-24 (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-14 fjernes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-14 fjernes Legale ejere: MARC ApS, Kronborg Byg ApS, S Holding IVS, GOURMETGRUPPEN ApS, KEYPERFORMANCE ApS (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-14 fjernes Navne: MLRP ApS (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-14 fjernes Reelle ejere: Mads Hartvig Lund (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-14 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-14 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-14 fjernes Stiftere: RWP HOLDING ApS, MARC ApS (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-06-24 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2019-06-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-06-06 Statstidende Dekret
Den 2019-05-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-04-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-07)
Den 2019-04-07 fjernes Bestyrelse: Mads Hartvig Lund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-04-07)
Den 2019-04-07 fjernes Direktion: Mads Hartvig Lund (direktør) (offentliggjort 2019-04-07)
Den 2019-04-07 fjernes Revisor: TEAM REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, TEAM REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-04-07)
Den 2018-05-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-04-19 tilføjes Revisor: TEAM REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, TEAM REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-04-07)
Den 2018-04-19 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-10-30 fjernes Bestyrelse: David Kronborg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sparresholmvej 10, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2017-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 95, 3., 1620 København V (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2017-03-31 tilføjes Direktion: Mads Hartvig Lund (direktør) (offentliggjort 2019-04-07)
Den 2017-03-31 fjernes Direktion: Simon Lorentzen (direktør) (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-16 fjernes Bestyrelse: Mads Nannestad Møller (formand) (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2016-01-27 tilføjes Bestyrelse: Mads Nannestad Møller (formand) (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2016-01-26 fjernes Bestyrelse: Lars Stoklund Dietrichsen (formand) (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2016-01-04 tilføjes Legale ejere: GOURMETGRUPPEN ApS, KEYPERFORMANCE ApS (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2016-01-03 fjernes Legale ejere: GOURMETGRUPPEN ApS (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af bestyrelsesformanden. (offentliggjort 2019-04-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-28 tilføjes Vedtægter: 2015-08-28 (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-16 tilføjes Legale ejere: S Holding IVS (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2015-06-15 fjernes Legale ejere: Simon Lorentzen, Andreas Lorentzen (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Legale ejere: Simon Lorentzen, Andreas Lorentzen, GOURMETGRUPPEN ApS, MARC ApS, Kronborg Byg ApS (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2015-04-29 fjernes Legale ejere: MARC ApS, GOURMETGRUPPEN ApS, Simon Lorentzen (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2015-04-17 tilføjes Legale ejere: MARC ApS, GOURMETGRUPPEN ApS, Simon Lorentzen (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-04-30 tilføjes Reelle ejere: Mads Hartvig Lund (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2015-04-29 tilføjes Direktion: Simon Lorentzen (direktør) (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2015-04-29 fjernes Direktion: Mads Hartvig Lund (direktør) (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2015-04-17 tilføjes Direktion: Mads Hartvig Lund (direktør) (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2015-04-17 fjernes Direktion: Robert Warren Paulsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2015-04-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2015-04-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2015-04-29 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2015-04-17 tilføjes Bestyrelse: Lars Stoklund Dietrichsen (formand) (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2015-04-17 fjernes Bestyrelse: Robert Warren Paulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2015-04-16 fjernes Bestyrelse: Mads Hartvig Lund (formand) (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2015-03-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2015-03-09 fjernes Revisor: TEAM REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, TEAM REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 95, 3., 1620 København V (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2014-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 95, 3., 1620 København V (offentliggjort 2014-03-26)
Den 2014-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 95, 3., 1620 København V (offentliggjort 2014-03-26)
Den 2014-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 19, 4. a., 2200 København N (offentliggjort 2014-01-08)
Den 2014-01-07 tilføjes Direktion: Robert Warren Paulsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2014-01-07 fjernes Direktion: John Peter Schmidt-Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-10-08 tilføjes Bestyrelse: Mads Hartvig Lund (formand) (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2010-10-08 tilføjes Direktion: John Peter Schmidt-Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-08 fjernes Direktion: Robert Warren Paulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er arkitektvirksomhed og dermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2010-10-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2010-10-08 tilføjes Vedtægter: 2010-10-08 (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2010-10-01 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2010-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 19, 4. a., 2200 København N (offentliggjort 2014-01-08)
Den 2010-09-24 tilføjes Bestyrelse: Robert Warren Paulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2010-09-24 tilføjes Direktion: Robert Warren Paulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-09-30 (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2010-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-09-24 (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2010-09-24 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2010-09-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2010-09-24 tilføjes Navne: MLRP ApS (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2010-09-24 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2010-09-24 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2010-09-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2010-09-24 tilføjes Revisor: TEAM REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, TEAM REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2010-09-24 tilføjes Stiftere: RWP HOLDING ApS, MARC ApS (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2010-09-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2010-09-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-07)