Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | Månedsbeskæftigelse | ||||
Vedtægter | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Revisor |
Den 2017-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2017-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2017-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2017-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalgårdsvej 4, 8220 Brabrand (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2017-01-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2017-01-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-09-16 (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2017-01-26 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2017-01-26 fjernes Navne: KMR-TRANSPORT ApS (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2017-01-26 fjernes Omlægningsperiode slut: 2016-06-30 (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2017-01-26 fjernes Omlægningsperiode start: 2015-01-01 (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2017-01-26 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2017-01-26 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2017-01-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2017-01-26 fjernes Stiftere: Kurt Jørgensen (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2017-01-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-12-14 fjernes Legale ejere: LUBOBYG ApS (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2016-03-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-20)
Den 2016-03-17 fjernes Direktion: Louise Fauerholdt Hansen (direktør) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-12-04 tilføjes Direktion: Louise Fauerholdt Hansen (direktør) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-12-04 fjernes Direktion: Birger Tim Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2015-12-04 tilføjes Vedtægter: 2015-12-04 (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgårdsvej 4, 8220 Brabrand (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2015-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Kærgårdsparken 1, st. tv., 8355 Solbjerg (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærgårdsparken 1, st. tv., 8355 Solbjerg (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2015-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Kæret 8, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2015-01-28)
Den 2015-01-15 tilføjes Direktion: Birger Tim Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2015-01-15 fjernes Direktion: Kurt Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-15 tilføjes Legale ejere: LUBOBYG ApS (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2015-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2016-06-30 (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2015-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2015-01-01 (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2015-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2015-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2014-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-07-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive speditions- og transportvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2014-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 190.000,00 (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2014-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2014-07-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2014-07-03 tilføjes Vedtægter: 2014-07-03 (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-05-31 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Tommy Larsen v/Tommy Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Kæret 8, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2015-01-28)
Den 2010-09-16 tilføjes Direktion: Kurt Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2010-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-09-16 (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2010-09-16 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2010-09-16 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 tilføjes Navne: KMR-TRANSPORT ApS (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2010-09-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2010-09-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2010-09-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2010-09-16 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Tommy Larsen v/Tommy Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 tilføjes Stiftere: Kurt Jørgensen (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2010-09-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2010-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-20)