Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-05-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-05-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-05-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-05-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Immortellevej 12, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-05-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-05-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-08-19 (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-05-26 fjernes Hovedbranche: Anden restaurationsvirksomhed (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-05-26 fjernes Legale ejere: HOLDINGSELSKABET CLAUS JØRGENSEN ApS, Thomas Meller Jørgensen (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-05-26 fjernes Navne: RESTAURATIONSSELSKABET AF 19. AUGUST 2010 ApS (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-05-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-05-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-05-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-05-26 fjernes Revisor: BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-05-26 fjernes Stiftere: HOLDINGSELSKABET CLAUS JØRGENSEN ApS (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-05-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-25 fjernes Bestyrelse: Claus Bo Jørgensen (formand) (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-25 fjernes Direktion: Thomas Meller Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-07-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Immortellevej 12, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2013-07-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovdiget 3, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed. (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2010-09-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden alene. (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2010-09-20 tilføjes Vedtægter: 2010-09-20 (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2010-09-09 tilføjes Legale ejere: Thomas Meller Jørgensen (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2010-09-01 tilføjes Hovedbranche: Anden restaurationsvirksomhed (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2010-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovdiget 3, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-19 tilføjes Bestyrelse: Claus Bo Jørgensen (formand) (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2010-08-19 tilføjes Direktion: Thomas Meller Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2010-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2010-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-08-19 (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2010-08-19 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2010-08-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2010-08-19 tilføjes Legale ejere: HOLDINGSELSKABET CLAUS JØRGENSEN ApS (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2010-08-19 tilføjes Navne: RESTAURATIONSSELSKABET AF 19. AUGUST 2010 ApS (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2010-08-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2010-08-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2010-08-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2010-08-19 tilføjes Revisor: BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2010-08-19 tilføjes Stiftere: HOLDINGSELSKABET CLAUS JØRGENSEN ApS (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2010-08-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2010-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-25)