Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revisor | Binavne | ||||
Tegningsregel | Navne | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Bestyrelse | Månedsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: La Cours Vej 6, 7430 Ikast (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Thrigesvej 7, 7430 Ikast (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2021-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thrigesvej 7, 7430 Ikast (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2021-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Thrigesvej 7, 7430 Ikast (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-07-12 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-12 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-06-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thrigesvej 7, 7430 Ikast (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2020-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Thrigesvej 7, 7430 Ikast (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thrigesvej 7, 7430 Ikast (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Kanonbådsvej 10, 1437 København K (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2020-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kanonbådsvej 10, 1437 København K (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2020-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Thrigesvej 7, 7430 Ikast (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-06 tilføjes Binavne: Designers Market by Nicole A/S (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem, af to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-01 tilføjes Navne: DK Company Con A/S (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-01 tilføjes Vedtægter: 2018-11-01 (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-10-31 fjernes Navne: DESIGNERS MARKET BY NICOLE A/S (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-05-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-08-30 fjernes Bestyrelse: Kasper Toftekær Philipsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thrigesvej 7, 7430 Ikast (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2016-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: La Cours Vej 6, 7430 Ikast (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: La Cours Vej 6, 7430 Ikast (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2015-04-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Hasselager Stationsvej 11, 8361 Hasselager (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2015-04-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2015-04-08 tilføjes Bestyrelse: Kasper Toftekær Philipsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2015-04-08 fjernes Bestyrelse: Arne Gerhard Jørgensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-04-07 fjernes Bestyrelse: Jens Poulsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-04-08 tilføjes Direktion: Jens Obel Jørgensen (adm. dir.) (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2015-04-07 fjernes Direktion: Jens Obel Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-04-08 tilføjes Vedtægter: 2015-04-08 (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-02-25 tilføjes Legale ejere: Jens Poulsen, Jens Obel Jørgensen, DK COMPANY A/S (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2015-02-25 fjernes Legale ejere: Jens Poulsen, Jens Obel Jørgensen (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2015-02-25 tilføjes Reelle ejere: Jens Poulsen (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2015-12-31 (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2014-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2014-10-01 (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2014-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2014-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2014-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2014-08-14 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2014-08-14 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af detailforretning samt hermed beslægtede formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-11 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af et bestyrelsesmedlem hver for sig. (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2011-11-11 tilføjes Vedtægter: 2011-11-11 (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-08-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasselager Stationsvej 11, 8361 Hasselager (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2010-08-16 tilføjes Bestyrelse: Jens Poulsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-08-16 tilføjes Direktion: Jens Obel Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-08-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-08-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-16 tilføjes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2010-09-15)
Den 2010-08-16 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-16 tilføjes Navne: DESIGNERS MARKET BY NICOLE A/S (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2010-08-16 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2010-08-16 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2010-08-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-08-16 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-16 tilføjes Stiftere: K-RETAIL AF 1. JUNI 2011 ApS, BNT-GROUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-16 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2010-08-18)
Den 2010-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)