Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Lars Vinther Mikkelsen(virk.: 7) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Lars Vinther Mikkelsen | 23.12.2020 | Acaciavej 3, 1867 Frederiksberg C |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (7) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Acaciavej 1-3 ApS | 39670771 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
Erik Bøghs Vej 7-9 ApS | 38231065 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
Kirkegaard Estate Holding ApS | 38906208 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
LVM ApS | 33078773 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
Marstrandsgade Aarhus ApS | 38358421 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
NKV BYG ApS | 37406821 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
STINE KIRKEGAARD HOLDING ApS | 32303269 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
12.12.2013 | 20,02 (km) | Frederiksberg Alle 53, 1820 Frederiksberg C | Fagerlunden 14, 2950 Vedbæk |
03.10.2015 | 0,00 (km) | Fagerlunden 14, 2950 Vedbæk | Thorvaldsensvej 29, 1871 Frederiksberg C |
20.10.2018 | 0,00 (km) | Thorvaldsensvej 29, 1871 Frederiksberg C | Thorvaldsensvej 29, 1871 Frederiksberg C |
18.05.2021 | 19,51 (km) | Thorvaldsensvej 29, 1871 Frederiksberg C | Acaciavej 3, 1867 Frederiksberg C |
LVM ApS. |
Sidst opdateret den 18.08.2010 og angivet som gældende fra 17.08.2010 (5155 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
LVLS Holding ApS | 43832581 |
LVL Tømrer ApS | 43601822 |
LVM-Percussion | 43629972 |
LV Mandskab | 42572683 |
LVM ApS | 33078773 |
LV Materiel & Ejendomme ApS | 40438181 |
LVM Consultancy | 43797522 |
LV Medical | 43776894 |
LVM HOLDING ApS | 56396519 |
LVMO | 40134905 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Lars Vinther Mikkelsen(virk.: 7) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pct. | 71 % | 0 % | 0 % | 0 % | 14 % | 14 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Lars Vinther Mikkelsen(virk.: 7) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 7 | 1 | 8 |
Pct. | 0 % | 44 % | 6 % | 50 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |