Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2015-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Skodborg Vestergade 32, 6630 Rødding (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-08-10 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-10 fjernes Navne: TT HOLDING SKODBORG ApS (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-10 fjernes Stiftere: Trine Thuesen (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2015-10-22 fjernes Direktion: Tommi Rytz (adm. dir) (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2015-10-22 fjernes Revisor: RAN-SEN ApS (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2010-08-12 tilføjes Direktion: Tommi Rytz (adm. dir) (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2010-08-12 tilføjes Revisor: RAN-SEN ApS (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2010-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skodborg Vestergade 32, 6630 Rødding (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2010-08-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingsselskab og investeringsvirksomhed og anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2010-08-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2010-08-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-08-10 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2010-08-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2010-08-10 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2010-08-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2010-08-10 tilføjes Navne: TT HOLDING SKODBORG ApS (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2010-08-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2010-08-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2010-08-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2010-08-10 tilføjes Stiftere: Trine Thuesen (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2010-08-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2010-08-10 tilføjes Vedtægter: 2010-08-10 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2010-08-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2010-08-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-22)