Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anders Østergaard | 02.08.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rasmus Ravnholdt Knudsen | 22.09.2022 | 12.12.2022 | direktør |
Rasmus Ravnholdt Knudsen | 01.11.2018 | 02.08.2021 | direktør |
Svend Stenberg Mølholt | 01.11.2016 | 02.08.2021 | direktør |
Anders Østergaard | 01.11.2016 | 01.08.2021 | adm. dir |
Kenneth Henriks | 01.11.2016 | 01.11.2018 | direktør |
Jan Jacobsen | 07.07.2010 | 01.11.2016 | direktør |
Anders Østergaard | 07.07.2010 | 31.10.2016 | direktør |