Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Kim Tøvlesø Simonsen(virk.: 7) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 14,29 % |
Anders Nikolaisen(virk.: 11) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hans Ole Nielsen(virk.: 34) Bestyrelsesmedlem | 6,06 % | 9,09 % | 9,09 % | 12,12 % |
Lars Fossum Bladt(virk.: 78) Formand | 10,26 % | 11,54 % | 14,10 % | 14,10 % |
Gustav Møller Andersen(virk.: 4) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 7,51 % | 9,02 % | 10,51 % | 12,03 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Hans Ole Nielsen | 01.01.2007 | Skolevej 3, 5270 Odense N |
Lars Fossum Bladt | 26.10.2015 | Olgasvej 30, 2950 Vedbæk |
Anders Nikolaisen | 16.11.2021 | Bohrsgade 2, 1799 København V |
Gustav Møller Andersen | 11.08.2023 | Gammel Kongevej 172B, 1850 Frederiksberg C |
Kim Tøvlesø Simonsen | 27.09.2023 | Ved Amagerport 14, 2300 København S |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
ISMAGERIET ApS | 33048122 | NORMAL | Fremstilling af konsumis (105200) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
18.07.2016 | 0,00 (km) | Kongelundsvej 116, 2300 København S | Kongelundsvej 116, 2300 København S |
06.11.2018 | 2,93 (km) | Kongelundsvej 116, 2300 København S | Rued Langgaards Vej 6E, 2300 København S |
03.06.2020 | 11,03 (km) | Rued Langgaards Vej 6E, 2300 København S | Søborg Hovedgade 34, 2870 Dyssegård |
22.03.2023 | 8,17 (km) | Søborg Hovedgade 34, 2870 Dyssegård | Flæsketorvet 45, 1711 København V |
ISMAGERIET ApS. |
Sidst opdateret den 29.06.2010 og angivet som gældende fra 22.06.2010 (5211 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
ISMA ApS | 44545446 |
Isma Capital ApS | 42534536 |
Isma Capital Holdings ApS | 42534536 |
ISMA CONTROLLI DENMARK APS | 32361544 |
ISMAGERIET ApS | 33048122 |
Ismageriet Søborg ApS | 33048122 |
Ismagerne ApS | 43829076 |
Ismagi ApS | 43495151 |
IS Magle Alle 10 | 32757774 |
Isma Holding ApS | 42534536 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Kim Tøvlesø Simonsen(virk.: 7) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Anders Nikolaisen(virk.: 11) Bestyrelsesmedlem | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hans Ole Nielsen(virk.: 34) Bestyrelsesmedlem | 17 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 |
Lars Fossum Bladt(virk.: 78) Formand | 44 | 0 | 1 | 10 | 22 | 1 |
Gustav Møller Andersen(virk.: 4) Bestyrelsesmedlem | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 58 % | 0 % | 1 % | 11 % | 28 % | 2 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Kim Tøvlesø Simonsen(virk.: 7) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 4 | 4 | 1 | 6 |
Anders Nikolaisen(virk.: 11) Bestyrelsesmedlem | 3 | 8 | 2 | 2 |
Hans Ole Nielsen(virk.: 34) Bestyrelsesmedlem | 30 | 12 | 0 | 4 |
Lars Fossum Bladt(virk.: 78) Formand | 58 | 42 | 0 | 17 |
Gustav Møller Andersen(virk.: 4) Bestyrelsesmedlem | 4 | 2 | 0 | 0 |
Sum | 99 | 68 | 3 | 29 |
Pct. | 50 % | 34 % | 2 % | 15 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |