Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Revisor |
Den 2006-01-16 fjernes Binavne: EWJ DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderskovvej 14, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-08 fjernes Bestyrelse: Bitten Elin Elbæk Ernst (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-08 fjernes Direktion: Ole Ernst (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-08 fjernes Navne: AFVIKLINGSSELSKABET AF 1. FEBRUAR 1999 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-12-08 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-08 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-08 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-02-13 tilføjes Navne: AFVIKLINGSSELSKABET AF 1. FEBRUAR 1999 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-02-12 fjernes Navne: EWJ TEKNIK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-02-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med industri og handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-12 tilføjes Vedtægter: 1999-02-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1995-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 4.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-20 fjernes Binavne: HPA SERVICE A/S, HPA NORDEN A/S, HPA AUTOVÆRKTØJ A/S, HPA AUTOTOOL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-06 fjernes Binavne: HPA DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-18 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET E DEIBORG I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-20 tilføjes Navne: EWJ TEKNIK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-10-19 fjernes Navne: E.W.J. AUTOMATIK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-10-19 fjernes Bestyrelse: Jane Wagner Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-05 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderskovvej 14, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1971-06-24 tilføjes Bestyrelse: Jane Wagner Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-06-24 tilføjes Binavne: HPA DANMARK A/S, HPA SERVICE A/S, HPA NORDEN A/S, HPA AUTOVÆRKTØJ A/S, HPA AUTOTOOL A/S, EWJ DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-06-24 tilføjes Direktion: Ole Ernst (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-06-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1971-06-24 tilføjes Navne: E.W.J. AUTOMATIK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1971-06-24 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-06-24 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-06-24 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET E DEIBORG I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-06-24 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1971-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)