Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2014-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Dyrehavevej 23, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-05-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 fjernes Hovedbranche: Sportsklubber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-30 fjernes Navne: MORTEN F ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-30 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 fjernes Stiftere: Morten Frost Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-06 fjernes Direktion: Morten Frost Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dyrehavevej 23, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-05-04 tilføjes Direktion: Morten Frost Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulent- og forretningsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-05-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-04 tilføjes Hovedbranche: Sportsklubber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-05-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-04 tilføjes Navne: MORTEN F ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-05-04 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-04 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-04 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-04 tilføjes Stiftere: Morten Frost Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-04 tilføjes Vedtægter: 2010-05-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-05-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)