Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Brødregade 21, 8900 Randers C (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-08-27 fjernes Binavne: SPORT OUTLET RANDERS ApS (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-08-27 fjernes Direktion: Michael Bagger Tønder Thompson (direktion) (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-08-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-08-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-04-21 (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-08-27 fjernes Hovedbranche: Forhandlere af sports- og campingudstyr (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-08-27 fjernes Legale ejere: Afv.selskabet RS A/S (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-08-27 fjernes Navne: RANDERS SPORT OUTLET ApS (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-08-27 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-08-27 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-08-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-08-27 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-08-27 fjernes Stiftere: Afv.selskabet RS A/S (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-08-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-07-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med detailhandel med sports- og fritidsudstyr, handel, investering og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2010-07-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2010-07-09 tilføjes Vedtægter: 2010-07-09 (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2010-04-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brødregade 21, 8900 Randers C (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2010-04-21 tilføjes Binavne: SPORT OUTLET RANDERS ApS (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2010-04-21 tilføjes Direktion: Michael Bagger Tønder Thompson (direktion) (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2010-04-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2010-04-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-04-21 (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2010-04-21 tilføjes Hovedbranche: Forhandlere af sports- og campingudstyr (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2010-04-21 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2010-04-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2010-04-21 tilføjes Legale ejere: Afv.selskabet RS A/S (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2010-04-21 tilføjes Navne: RANDERS SPORT OUTLET ApS (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2010-04-21 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2010-04-21 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2010-04-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2010-04-21 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2010-04-21 tilføjes Stiftere: Afv.selskabet RS A/S (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2010-04-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2010-04-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-14)