Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
ObligatoriskEmail | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Bonkesvej 32, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 fjernes Direktion: Finn Aaris Fritz (direktion) (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-04-15 (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 fjernes Kontaktoplysninger: faf@mail.dk (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 fjernes Legale ejere: Finn Aaris Fritz (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 fjernes Navne: FAF SUPPORT ApS (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 fjernes ObligatoriskEmail: faf@finnfritz.dk (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 fjernes Reelle ejere: Finn Aaris Fritz (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2017-11-09 tilføjes ObligatoriskEmail: faf@finnfritz.dk (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2017-08-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-01 tilføjes Kontaktoplysninger: faf@mail.dk (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2010-07-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2010-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bonkesvej 32, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2010-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-19 tilføjes Direktion: Finn Aaris Fritz (direktion) (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2010-05-19 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde konsulentbistand og finansiel rådgivning, drive handel med fast ejendom i ind- og udland, samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2010-05-19 tilføjes Legale ejere: Finn Aaris Fritz (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2010-05-19 tilføjes Navne: FAF SUPPORT ApS (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2010-05-18 fjernes Navne: ApS PST NR. 1015 (offentliggjort 2010-04-15)
Den 2010-05-19 tilføjes Reelle ejere: Finn Aaris Fritz (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2010-05-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2010-05-19 tilføjes Vedtægter: 2010-05-19 (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2010-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-15 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2010-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-04-15 (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2010-04-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2010-04-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2010-04-15 tilføjes Navne: ApS PST NR. 1015 (offentliggjort 2010-04-15)
Den 2010-04-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2010-04-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2010-04-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2010-04-15 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2010-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2010-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-15)