Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundby Hovedgade 130, 4750 Lundby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-04-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-18 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-18 fjernes Navne: WALTRICH 2010 HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-18 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-18 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-18 fjernes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-18 fjernes Stiftere: TORACO FINMEKANIK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-20 fjernes Direktion: Olafúr Örn Karlsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 fjernes Revisor: Brink Larse /Athos, Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-05 tilføjes Navne: WALTRICH 2010 HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-04 fjernes Navne: WALTRICH 2010 ApS (offentliggjort 2010-04-12)
Den 2010-05-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-05 tilføjes Vedtægter: 2010-05-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundby Hovedgade 130, 4750 Lundby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-08 tilføjes Direktion: Olafúr Örn Karlsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-04-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-08 tilføjes Navne: WALTRICH 2010 ApS (offentliggjort 2010-04-12)
Den 2010-04-08 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-08 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-08 tilføjes Revisor: Brink Larse /Athos, Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-08 tilføjes Stiftere: TORACO FINMEKANIK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)