Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2015-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-04-17)
Den 2015-03-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-04-17)
Den 2015-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-04-17)
Den 2015-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Uglevangen 34, 2830 Virum (offentliggjort 2015-04-17)
Den 2015-03-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2015-04-17)
Den 2015-03-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-03-16 (offentliggjort 2015-04-17)
Den 2015-03-03 fjernes Hovedbranche: Teknisk afprøvning og kontrol (offentliggjort 2015-04-17)
Den 2015-03-03 fjernes Kontaktoplysninger: kron@sol.dk (offentliggjort 2015-04-17)
Den 2015-03-03 fjernes Legale ejere: Jakob Kron (offentliggjort 2015-04-17)
Den 2015-03-03 fjernes Navne: KS KONSULENTEN ApS (offentliggjort 2015-04-17)
Den 2015-03-03 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-04-17)
Den 2015-03-03 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-04-17)
Den 2015-03-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-04-17)
Den 2015-03-03 fjernes Stiftere: Jakob Kron (offentliggjort 2015-04-17)
Den 2015-03-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-04-17)
Den 2014-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-04-17)
Den 2014-10-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-03 fjernes Direktion: Jakob Kron (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Uglevangen 34, 2830 Virum (offentliggjort 2015-04-17)
Den 2010-03-16 tilføjes Direktion: Jakob Kron (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at sælge konsulentydelser indenfor byggebranchen samt at drive handelsvirksomhed og anden i forbindelse dermed bestående virksomhed. (offentliggjort 2015-04-17)
Den 2010-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2015-04-17)
Den 2010-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-03-16 (offentliggjort 2015-04-17)
Den 2010-03-16 tilføjes Hovedbranche: Teknisk afprøvning og kontrol (offentliggjort 2015-04-17)
Den 2010-03-16 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-04-17)
Den 2010-03-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-04-17)
Den 2010-03-16 tilføjes Kontaktoplysninger: kron@sol.dk (offentliggjort 2015-04-17)
Den 2010-03-16 tilføjes Legale ejere: Jakob Kron (offentliggjort 2015-04-17)
Den 2010-03-16 tilføjes Navne: KS KONSULENTEN ApS (offentliggjort 2015-04-17)
Den 2010-03-16 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-04-17)
Den 2010-03-16 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-04-17)
Den 2010-03-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-04-17)
Den 2010-03-16 tilføjes Stiftere: Jakob Kron (offentliggjort 2015-04-17)
Den 2010-03-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-04-17)
Den 2010-03-16 tilføjes Vedtægter: 2010-03-16 (offentliggjort 2015-04-17)
Den 2010-03-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-04-17)
Den 2010-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)