Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens-Peter Zink | 24.05.2012 | 11.02.2013 | direktion |
Knud Erik Andersen | 27.05.2011 | 24.05.2012 | direktion |
Peter Andreas Stakemann | 01.01.2010 | 27.05.2011 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mikael Dystrup Pedersen | 24.05.2012 | 11.02.2013 | bestyrelse |
Jens-Peter Zink | 24.05.2012 | 11.02.2013 | bestyrelse |
Knud Erik Andersen | 24.05.2012 | 11.02.2013 | formand |