Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-10-27 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-10-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-10-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Landevejen 176, 5883 Oure (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-10-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-10-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-02-08 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-10-27 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-10-27 fjernes Kontaktoplysninger: gunnar@oest-kysten.dk (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-10-27 fjernes Navne: GUNNAR NYHOLM ApS (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-10-27 fjernes Omlægningsperiode slut: 2010-09-30 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-10-27 fjernes Omlægningsperiode start: 2010-07-01 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-10-27 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-10-27 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-10-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-10-27 fjernes Stiftere: Gunnar Nyholm (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-10-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-09-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-25)
Den 2015-07-31 fjernes Direktion: Gunnar Nyholm (direktion) (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-07-31 fjernes Revisor: Johan Groth (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2014-07-02 tilføjes Revisor: Johan Groth (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2014-07-02 fjernes Revisor: TRANBERG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Landevejen 176, 5883 Oure (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2011-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyborgvej 494, 5881 Skårup Fyn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-13 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2011-10-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-13 tilføjes Kontaktoplysninger: gunnar@oest-kysten.dk (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2010-09-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2010-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2010-09-30 tilføjes Vedtægter: 2010-09-30 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2010-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2010-09-30 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2010-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2010-07-01 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2010-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyborgvej 494, 5881 Skårup Fyn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-08 tilføjes Direktion: Gunnar Nyholm (direktion) (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2010-02-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2010-02-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-02-08 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2010-02-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2010-02-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2010-02-08 tilføjes Navne: GUNNAR NYHOLM ApS (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2010-02-08 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2010-02-08 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2010-02-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2010-02-08 tilføjes Revisor: TRANBERG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-08 tilføjes Stiftere: Gunnar Nyholm (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2010-02-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2010-02-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-25)