Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
xbrl | Hovedbranche | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2013-09-06 sletter virksomheden Ejerskaber: HARTVIGSEN & Ko APS. (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2017-01-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Byhavegård ApS. (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2018-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: KOBOTS A/S. (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2019-12-20 sletter virksomheden Ejerskaber: KOBOTS A/S. (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-10-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KOBOTS A/S. (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2024-06-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-06-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-06-27 tilføjes Vedtægter: 2024-06-27 (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-06-27 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-04-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Degnemosen 2, 5700 Svendborg (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2024-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Ydunshave 32, 5700 Svendborg (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ydunshave 32, 5700 Svendborg (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2022-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Vindebyørevej 12, 5700 Svendborg (offentliggjort 2022-10-21)
Den 2022-10-21 tilføjes Kontaktoplysninger: peter@peterH.dk (offentliggjort 2022-10-21)
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-19 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2019-03-19 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vindebyørevej 12, 5700 Svendborg (offentliggjort 2022-10-21)
Den 2016-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Friis Hansens Vej 5, 7100 Vejle (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2016-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2015-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2009-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Friis Hansens Vej 5, 7100 Vejle (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2009-12-30 tilføjes Direktion: Peter Murmann Hartvigsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at købe og eje værdipapirer og foretage investeringer i andre virksomheder og i øvrigt være passiv virksomhedsdeltager. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-12-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2009-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-30 tilføjes Legale ejere: Peter Murmann Hartvigsen (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2009-12-30 tilføjes Navne: HART HOLDING ApS (offentliggjort 2010-01-11)
Den 2009-12-30 tilføjes Reelle ejere: Peter Murmann Hartvigsen (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2009-12-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2009-12-30 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2009-12-30 tilføjes Stiftere: Peter Murmann Hartvigsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-30 tilføjes Vedtægter: 2009-12-30 (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2009-12-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-01-11)
Den 2009-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)