Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Hovedbranche | Revision fravalgt | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Reelle ejere | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højstrupvej 2, 4673 Rødvig Stevns (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Højstrupvej 2, 4673 Rødvig Stevns (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-02-16 tilføjes Kontaktoplysninger: claus.hogenhaug@gmail.com (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-02-15 fjernes Kontaktoplysninger: claus@hogenhaug.dk (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2010-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RØDVIG FERIEBY A/S. (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2023-11-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Feriebyens Camping ApS. (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-05-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højstrupvej 2, 4673 Rødvig Stevns (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2021-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøgelundsvej 6, 4660 Store Heddinge (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-10-25 tilføjes Kontaktoplysninger: claus@hogenhaug.dk (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-04-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-11-03)
Den 2014-05-01 fjernes Revisor: LOKALREVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-11-03)
Den 2014-04-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-11-03)
Den 2010-01-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje Rødvig Ferieby A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-04 tilføjes Vedtægter: 2010-01-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-01 tilføjes Reelle ejere: Claus Høgenhaug, Mette Kramme Høgenhaug (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2009-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgelundsvej 6, 4660 Store Heddinge (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2009-12-20 tilføjes Bestyrelse: Mette Kramme Høgenhaug (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-20 tilføjes Direktion: Claus Høgenhaug (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2009-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-20 tilføjes Legale ejere: Claus Høgenhaug, Mette Kramme Høgenhaug (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2009-12-20 tilføjes Navne: CM RØDVIG HOLDING ApS (offentliggjort 2009-12-29)
Den 2009-12-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-11-03)
Den 2009-12-20 tilføjes Revisor: LOKALREVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-11-03)
Den 2009-12-20 tilføjes Stiftere: Mette Kramme Høgenhaug, Claus Høgenhaug (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-12-29)
Den 2009-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)