Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Navne | Tegningsregel | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Første regnskabsperiode | Kapital | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2009-12-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FC VVS ApS. (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2009-12-09 sletter virksomheden Ejerskaber: ACI ENERGI ApS. (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2016-03-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2016-03-08 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2010-10-04 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2010-10-04 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vemmeløsevej 1, 4200 Slagelse (offentliggjort 2009-12-09)
Den 2009-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-08 tilføjes Direktion: Flemming Damm Christiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-08 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt anden passiv investering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-08 tilføjes Navne: FC HOLDING SLAGELSE ApS (offentliggjort 2009-12-09)
Den 2009-12-07 fjernes Navne: ApS STAKE NR. 1088 (offentliggjort 2009-12-07)
Den 2009-12-08 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-08 tilføjes Vedtægter: 2009-12-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-07 tilføjes Legale ejere: Flemming Damm Christiansen (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2009-12-07 tilføjes Reelle ejere: Flemming Damm Christiansen (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2009-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2009-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-01 tilføjes Navne: ApS STAKE NR. 1088 (offentliggjort 2009-12-07)
Den 2009-11-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2009-11-01 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-12-07)
Den 2009-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)