Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2010-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Sognevej 92, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-18 fjernes Direktion: Claus Bo Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-10-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-18 fjernes Navne: ALLAN OLESEN GULVBELÆGNING EFTF. HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-18 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-18 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-18 fjernes Revisor: DANSK REVISION HOLBÆK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-18 fjernes Stiftere: Jørgen Roth Christensen, Claus Bo Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sognevej 92, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-20 tilføjes Direktion: Claus Bo Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-10-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 tilføjes Navne: ALLAN OLESEN GULVBELÆGNING EFTF. HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 tilføjes Revisor: DANSK REVISION HOLBÆK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 tilføjes Stiftere: Jørgen Roth Christensen, Claus Bo Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i fællesskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 tilføjes Vedtægter: 2009-10-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)