Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Tagtækkervej 6, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-13 fjernes Bibranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-09-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-13 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-13 fjernes Kontaktoplysninger: nordencom@hotmail.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-13 fjernes Navne: NORDEN SCANDINAVIA A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-13 fjernes Revisor: E H REVISION V/ELSE HANSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-13 fjernes Stiftere: Mohamad Talal, Mesut Mestinov Shabanov, Ahmad S. S. Younes (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-13 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-12 fjernes Bestyrelse: Mohamad Talal (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-12 fjernes Direktion: Mestinov Shabanov Mesut (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tagtækkervej 6, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Laplandsgade 4, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at handel, herunder salg af byggematerialer, drikkevarer og fødevarer samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-11 tilføjes Vedtægter: 2010-02-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-16 tilføjes Revisor: E H REVISION V/ELSE HANSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-03 fjernes Revisor: CONNIE THYBO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-10 tilføjes Kontaktoplysninger: nordencom@hotmail.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Laplandsgade 4, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-09 tilføjes Bestyrelse: Mohamad Talal (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-09 tilføjes Bibranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-09 tilføjes Direktion: Mestinov Shabanov Mesut (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-09-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-09 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-09 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-09 tilføjes Navne: NORDEN SCANDINAVIA A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-09 tilføjes Revisor: CONNIE THYBO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-09 tilføjes Stiftere: Mohamad Talal, Mesut Mestinov Shabanov, Ahmad S. S. Younes (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-09 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)