Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Binavne | Vedtægter | Månedsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2017-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2017-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2017-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2017-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabrikvej 14, 8260 Viby J (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2017-10-31 fjernes Bibranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2017-10-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2017-10-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-10-29 (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2017-10-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2017-10-31 fjernes Legale ejere: VIGA HOLDING ApS (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2017-10-31 fjernes Navne: Karusse 2016 A/S (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2017-10-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2017-10-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2017-10-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2017-10-31 fjernes Stiftere: KSC VIBY HOLDING ApS, CONCEPT INVEST ApS (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2017-10-31 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-07-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2016-07-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2016-07-22 fjernes Bestyrelse: Charlotte Skarby Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2016-07-22 fjernes Direktion: Charlotte Skarby Madsen (direktion) (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2016-07-22 fjernes Revisor: STRYHN & HARDER ApS (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-06 fjernes Binavne: WORLDWIDE-ATTACHMENT A/S, VIBY JERN MASKINFABRIK A/S, VIBY JERN DANMARK A/S, VIBY ATTACHMENT A/S (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2016-06-03 tilføjes Navne: Karusse 2016 A/S (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2016-06-02 fjernes Navne: VIBY ATTACHMENT WORLDWIDE A/S (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2016-06-03 tilføjes Vedtægter: 2016-06-03 (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-01 fjernes Bestyrelse: Peter Fredgaard (formand) (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-23 tilføjes Bestyrelse: Peter Fredgaard (formand) (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2015-09-22 fjernes Bestyrelse: Kim Kuitse (formand) (offentliggjort 2015-09-23)
Den 2015-09-10 tilføjes Revisor: STRYHN & HARDER ApS (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2015-09-10 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-09-16 fjernes Bestyrelse: Jan Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-01-29 tilføjes Bestyrelse: Jan Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2014-01-29 fjernes Bestyrelse: Gert Westergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-29 tilføjes Direktion: Charlotte Skarby Madsen (direktion) (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2014-01-29 fjernes Direktion: Bent Juul Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-01 tilføjes Legale ejere: VIGA HOLDING ApS (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2013-12-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktudvikling og salg af grabber til entreprenørmaskiner og lignende og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2013-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 1.100.000,00 (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2013-12-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2013-12-31 tilføjes Vedtægter: 2013-12-31 (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-08-14 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-05-31 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2012-05-31 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 fjernes Bestyrelse: Kaj Dam-Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-11-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2009-11-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2009-10-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabrikvej 14, 8260 Viby J (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2009-10-29 tilføjes Bestyrelse: Kaj Dam-Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-29 tilføjes Binavne: WORLDWIDE-ATTACHMENT A/S, VIBY JERN MASKINFABRIK A/S, VIBY JERN DANMARK A/S, VIBY ATTACHMENT A/S (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2009-10-29 tilføjes Direktion: Bent Juul Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2009-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-10-29 (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2009-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-29 tilføjes Navne: VIBY ATTACHMENT WORLDWIDE A/S (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2009-10-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2009-10-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2009-10-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2009-10-29 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-29 tilføjes Stiftere: KSC VIBY HOLDING ApS, CONCEPT INVEST ApS (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2009-10-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2009-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-07-26)